ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MELLITUS WITH ST MARK, HANWELL
Rhif yr elusen: 1180084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Stuart Peter Plumb | Cadeirydd | 26 April 2017 |
|
|
||||
Marc Randall Lawler | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Helen Kiconco | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Martin James Percival | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Maria van Ommen | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Sharon Muriel Prendergast | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
David Martin Fletcher | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|||||
Yvette Flower | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Verna Brackett | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
CONRAD RICARDO FRANKLIN | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
STEPHEN WEAVER | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.