ymddiriedolwyr ABBEY PEOPLE CIO
Rhif yr elusen: 1180560
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ross Irvine | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Abdul Hye | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Michael Kovacs | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|
||||
Sharon Louise Secker | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Joanna Catherine Bromwich | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Henry Edward Jacob Kite | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
PETER GOTHAM | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Lynsey Stafford | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
James Pilgrim Pilgrim | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Justine Joy McLachlan | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Joanne Brasher | Ymddiriedolwr | 05 July 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.