Hanes ariannol REGENT'S PARK COLLEGE
Rhif yr elusen: 1181801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £2.40m | £2.50m | £2.68m | £3.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £2.02m | £2.21m | £2.74m | £2.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £72.00k | £58.00k | £3.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £563.00k | £797.00k | £414.00k | £376.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £1.74m | £1.60m | £2.23m | £2.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £14.00k | £14.00k | £103.00k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £116.00k | £118.00k | £133.00k | £143.00k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £1.00k | £247.00k | £72.00k | £10.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £1.95m | £2.12m | £2.66m | £2.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £69.00k | £90.00k | £88.00k | £75.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £34.00k | £33.00k | £27.00k | £31.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £5.00k | £3.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.