ymddiriedolwyr REGENT'S PARK COLLEGE
Rhif yr elusen: 1181801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev STEPHEN LEONARD COPSON | Ymddiriedolwr | 24 February 2024 |
|
|||||||||
Timothy Mark Pottle | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|||||||||
Jamie Paul Speed-Andrews | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||||||
Rev Elizabeth Jane Allison-Glenny | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||||||
Dr Peter Plamenoff Petkoff | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||||||
Dr Katherine Ann Kirkpatrick | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||||||
Rev Jonathan Mark Keyworth | Ymddiriedolwr | 25 February 2023 |
|
|||||||||
Dr Kang-San Tan | Ymddiriedolwr | 25 February 2023 |
|
|||||||||
Rev Andrew John Openshaw | Ymddiriedolwr | 25 February 2023 |
|
|||||||||
Kevin Jeffrey Fitzgerald | Ymddiriedolwr | 25 February 2023 |
|
|
||||||||
Rev Wale Aremu Hudson-Roberts | Ymddiriedolwr | 27 February 2021 |
|
|
||||||||
Sir Malcolm David Evans | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|||||||||
STEPHEN JAMES COWBURN | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|
||||||||
Dr ANTHONY JOHN CLARKE | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|
||||||||
REV CAROL ANN MURRAY | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|
||||||||
Dr Christine Elizabeth Joynes | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|
||||||||
Jonathan Austin Lafferty | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|
||||||||
Rev Andrew John Bevan | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|||||||||
Dr Anthony William Harris | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|||||||||
Dr Carroll Douglas Stevens | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|
||||||||
REV Paul Robert George Burnish | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.