ymddiriedolwyr REFUGYM
Rhif yr elusen: 1181499
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (194 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRITTANY PUMMELL | Cadeirydd | 26 July 2020 |
|
|
||||
Eilidh MacGilp | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Eva Oldenbuerger | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Dr Sanaz Yaghmai | Ymddiriedolwr | 18 June 2020 |
|
|
||||
Clara Shanabrook | Ymddiriedolwr | 02 April 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.