ymddiriedolwyr COUNTRY DAYS LIMITED
Rhif yr elusen: 1181833
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Countess HELEN ORSSICH | Cadeirydd | 18 June 2018 |
|
|
||||
Francis Joseph McMahon | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
Claire Frances Innes | Ymddiriedolwr | 11 February 2019 |
|
|
||||
Alexis Robert Orssich | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|
||||
Margaret Campbell | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|
||||
Helen Teresa Watkinson | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|
||||
CAROLINE CAIRNS HEATON | Ymddiriedolwr | 12 January 2019 |
|
|
||||
CAROLINE DIANE WATERFALL | Ymddiriedolwr | 12 January 2019 |
|
|
||||
DR ESME VICTORIA ANN PICKERNELL WATKINSON | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.