ymddiriedolwyr FRIENDS OF VICTORIA SCHOOL
Rhif yr elusen: 512758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sadie Bolton | Cadeirydd | 16 November 2016 |
|
|||||
Gary Coffey | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Sara Matthewson | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
Judi Newman | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||
Pamela Sole | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||
Mark Cottam | Ymddiriedolwr | 25 September 2013 |
|
|
||||
CAROLINE LANE | Ymddiriedolwr | 12 November 2008 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.