ymddiriedolwyr BLESSED WILLIAM DAVIES PLAYCLUB
Rhif yr elusen: 1179548
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALICE MAIR RODRIGUES | Cadeirydd | 06 November 2018 |
|
|
||||
Rachel Georgina Tuliva | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Dr Jessica Mary Sanford PhD | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Victoria Ann Flynn | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Lucy Anne Phillips | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||
COLETTE MARY OWEN | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.