ymddiriedolwyr THE HIVE SILSDEN CIO
Rhif yr elusen: 1182526
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Ann Russell M.A. | Cadeirydd | 28 August 2018 |
|
|
||||
Janet Jones | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Mark Whitrod | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Peter Britton | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Mark Wogden | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Rachel Miller | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Stephanie Calvert-Smith | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.