ymddiriedolwyr LCI MD105 BRAIN TUMOUR AND PAEDIATRIC CANCER FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1181428
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (23 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP NATHAN MBE | Cadeirydd | 29 July 2022 |
|
|
||||
James Mathers | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Peter Norman Burnett | Ymddiriedolwr | 29 July 2022 |
|
|||||
GEORGE PHILIP GOODIER | Ymddiriedolwr | 29 July 2022 |
|
|||||
GEOFFREY MICHAEL ALFRED LEEDER | Ymddiriedolwr | 29 July 2022 |
|
|
||||
Lesley Ann Clarke | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|||||
Derek John Reynolds | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
NEIL PETER MARTIN | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.