ymddiriedolwyr ESCAPE2MAKE
Rhif yr elusen: 1183572
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Kistler | Cadeirydd | 11 July 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Cahalin | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Kym Cardona | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Deborah Bullock | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
KAMAL ESSA | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|||||
David Beuzeval | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|||||
Jane Mary Samson | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Melanie Frances Shed McKay | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Peter Jonathan Charnley | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Jennifer Ann Natusch | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.