ymddiriedolwyr THE SYLVIA BEAUFOY CENTRE
Rhif yr elusen: 1187451
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eileen Patricia Lintill | Cadeirydd | 01 January 2015 |
|
|||||
Nigel Bathe | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
STUART LEWIS | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Andrew Carrington | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Thomas Hugh Compton BSc MICFor | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Sneller MSc | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.