ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. PETER BROCKLEY
Rhif yr elusen: 1180277
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Mark Jones | Cadeirydd | 11 June 2018 |
|
|
||||
MARTIN BEARD | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Stephanie Nkeiruka Uraih | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Oluseyi Samuel Olusile | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Francesca Marie Kathleen Bignoux | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Phillippa Quinn | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Christopher Stormont | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Joel Soares | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|
||||
Joel Power | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|
||||
Nita Rogers | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
LYNNE SUSAN WILKINSON | Ymddiriedolwr | 15 May 2015 |
|
|
||||
Colin Richard Plant | Ymddiriedolwr | 19 April 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.