ymddiriedolwyr BLUE STAR FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1180737
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Barry | Cadeirydd | 18 December 2014 |
|
|
||||
Megan Sophie May Barry | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Charles Daniel Innes | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Stanley Thomas Frederick Cannons | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Danielle Hardy | Ymddiriedolwr | 21 January 2021 |
|
|
||||
Harriet Anne Roddy | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
Dr BARNABY STROUD-TURP | Ymddiriedolwr | 28 June 2018 |
|
|
||||
FRED GILL | Ymddiriedolwr | 18 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.