ymddiriedolwyr FRIENDS OF THE GUILDHALL, NEWCASTLE UNDER LYME
Rhif yr elusen: 1185531
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilary Jones | Cadeirydd | 17 May 2018 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Julie Cooper | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Michael John Hill | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Marie-Claire Marcelle Billard | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Wendy Ann Brockie | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Glenys Key | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Becket | Ymddiriedolwr | 13 November 2021 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremy Lefroy | Ymddiriedolwr | 13 November 2021 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Alec Wright | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
David Cedric Noble | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Keith Greatbatch | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ruth Wright | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.