ymddiriedolwyr OXFORD HUB
Rhif yr elusen: 1180505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynn Rosemary Featherstone | Cadeirydd | 29 September 2022 |
|
|||||
Rosalind Mary Goates | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Amelia Papworth | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Cidalia Gray | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Jack Wands | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Rebecca Vallins | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Lorna DuBose | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Martin William Cattermole | Ymddiriedolwr | 07 May 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.