ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF NORK WITH BURGH HEATH
Rhif yr elusen: 1180563
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Alexandra Louise Stevens | Cadeirydd | 10 April 2019 |
|
|
||||
Rev David Arthur Joseph Packham | Ymddiriedolwr | 03 July 2022 |
|
|
||||
Susan Linda Wharton | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|||||
Andrew Shaw | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Judith Sarah Parnall | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|
||||
JAMES NEILL GOWLLAND OAKLEY | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|
||||
TOMOS LEWIS LLEWELFRYN DAVIES | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|
||||
THERESA MARY ALLEN | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|
||||
MORNA YOUNG MOORE | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|
||||
GEORGE FRANCIS JAMES DREWITT | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|||||
CHRISTOPHER ALAN MOORE | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.