ymddiriedolwyr 1ST WESTON GREEN (ALL SAINTS) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1180590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirstie Susan Wood | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Samantha Jane Holmes | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Nicholas Robert Fisk | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
John Anthony Coghlan | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Felix Mark Jackson | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Emma Victoria Harris | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||
Andrew James Panayides | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||
NIGEL BRIAN HARRIS | Ymddiriedolwr | 25 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.