ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARTIN, ST WILFRID AND ST ALBAN, BRIGHTON
Rhif yr elusen: 1181433
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradley Richard Cox | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
DANIEL JAMES WHITTINGTON | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
BRENDA ROSEMARY BURCHELL | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
HILARY STELLA MARTIN | Ymddiriedolwr | 18 March 2018 |
|
|
||||
JANICE SANDRA HOLLINGDALE | Ymddiriedolwr | 18 March 2018 |
|
|
||||
RITA VALERIE CHARLES | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
TREVOR RONALD HOLLINGDALE | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
MARILYN ANN POWELL | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
BRIAN DAVID CHARLES LAWRENCE | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
MRS CLARE PHELAN | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|||||
CLAIR LOUISE WELLARD | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
Angela Violet Way | Ymddiriedolwr | 13 March 2016 |
|
|||||
The Revd Canon Trevor George Buxton | Ymddiriedolwr | 11 November 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.