Hanes ariannol CATHOLIC CARE (DIOCESE OF LEEDS)
Rhif yr elusen: 513063
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.07m | £4.15m | £3.95m | £4.24m | £5.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.06m | £4.06m | £4.24m | £4.98m | £6.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.55m | £2.99m | £2.83m | £2.96m | £3.80m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £896 | £79.51k | £39.71k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £224.89k | £209.66k | £147.45k | £171.51k | £146.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.02k | £1.44k | £2.67k | £2.00k | £292 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.75m | £3.85m | £3.72m | £3.96m | £5.03m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £91.48k | £90.56k | £87.00k | £109.59k | £83.97k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £305.04k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £84.87k | £110.36k | £18.05k | £50.84k | £6.22k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.96m | £3.96m | £4.14m | £4.84m | £5.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £99.82k | £103.07k | £101.33k | £136.25k | £52.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £166.58k | £115.25k | £124.04k | £176.38k | £131.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £19.18k | £23.69k | £23.88k | £20.56k | £10.10k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.