ymddiriedolwyr WOKINGHAM LIONS CLUB (CIO)
Rhif yr elusen: 1180632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debbie Banbury | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Sarah Newstead | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Claire Mangers-Page | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Andrew Michael Goffin | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Nigel Leslie Page | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
TIMOTHY MARTIN HANTON | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
Linda Baily | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.