ymddiriedolwyr We Are All Mammals - Welfare and Conservation Knowledge Exchange
Rhif yr elusen: 1184219
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Marthe Kiley-Worthington DPhil, FLS | Cadeirydd | 02 July 2019 |
|
|
||||
Dr Helen Spencer | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Dr Rafael Freire | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Julia Marjorie Adelaide Lowis | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Jill Parkinson | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||
Christopher Charles Rendle | Ymddiriedolwr | 02 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.