ymddiriedolwyr CHESTER ORCHESTRAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1181355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diana Mary Anderson | Cadeirydd | 15 November 2021 |
|
|
||||
Abbie Parr | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Sally Dawn Slater | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Jane Rebecca Holmes | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
Jemma Clark | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
Dr James Andrew Warwick | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||
SUSAN MARGARET TAYLOR | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|||||
ALEXANDRA JOAN STUBBS | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.