ymddiriedolwyr KENTON & DISTRICT U3A
Rhif yr elusen: 1181485
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Elizabeth Bennett | Cadeirydd | 21 June 2017 |
|
|
||||
Sonia Sassoon | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Richard Dick Nathan | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|
||||
Richard Graham Rumsey | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|
||||
John Patrick Bishop BA | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
||||
Howard Goldstein B.A. | Ymddiriedolwr | 26 June 2017 |
|
|
||||
Vivien Spiteri | Ymddiriedolwr | 17 May 2016 |
|
|
||||
Adele Setton | Ymddiriedolwr | 17 May 2016 |
|
|
||||
Peter Rummer | Ymddiriedolwr | 17 May 2016 |
|
|
||||
Anita Maund FCCA | Ymddiriedolwr | 17 May 2016 |
|
|
||||
Judith Rosalind Littman | Ymddiriedolwr | 27 May 2015 |
|
|
||||
Diana Lily O'Reardon | Ymddiriedolwr | 27 May 2015 |
|
|
||||
Henry Kevin O'Doherty | Ymddiriedolwr | 17 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.