ymddiriedolwyr YORKSHIRE AGRICULTURAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 513238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT COPLEY | Cadeirydd | 31 May 2013 |
|
|
||||||
Michael Robert Smith | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||||
John Lawrence North | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||||
JAMES MAWER COOPER | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||||
RICHARD WILLIAM RUSBY | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|||||||
Peter Charles Molyneux | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||||
CHARLES EDWIN MILLS | Ymddiriedolwr | 07 August 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.