ymddiriedolwyr Northeastern University - London
Rhif yr elusen: 1189858
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diane MacGillivray | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Dr Gregory Abowd | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Julietta Dexter | Ymddiriedolwr | 29 October 2021 |
|
|||||
Rob Farquharson | Ymddiriedolwr | 09 April 2021 |
|
|
||||
Darren Campili | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
Thomas Edward Nedell | Ymddiriedolwr | 19 February 2019 |
|
|
||||
Patricia O'Donnell Wood | Ymddiriedolwr | 19 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.