ymddiriedolwyr THE SOMERTON LIBRARY TRUST
Rhif yr elusen: 1181508
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Peter Spencer Greenop OBE | Cadeirydd | 09 November 2018 |
|
|
||||
Philip Stephen Flowers | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Alexandra Stannett | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|
||||
Susan Margaret Partington | Ymddiriedolwr | 30 March 2021 |
|
|
||||
Robert John Cherry | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
Martyn Geoffrey Smith | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.