ymddiriedolwyr NAVIGATE
Rhif yr elusen: 1182020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudia McVie | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
DAWN CHRISTA VINCENT | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Jeremy Simon Ellison | Ymddiriedolwr | 15 August 2022 |
|
|
||||
Andrew James Wallace | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|||||
David Charles Cooke | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Andrew Hunter Robertson Pritchard | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.