Dogfen lywodraethu THE LANCASHIRE FAMILY HISTORY AND HERALDRY SOCIETY
Rhif yr elusen: 513437
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8 MAY 1982 AS AMENDED 8 DECEMBER 1982, 12 MAY 1984, 22 MAY 2004 AND 22 MAY 2010
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE STUDY OF GENEALOGY, HERALDRY AND FAMILY HISTORY. TO LOCATE, PUBLISH AND MAKE ACCESSIBLE RELEVANT DOCUMENTS AND RESEARCH. TO PROMOTE THE PRESERVATION OF SUCH DOCUMENTS AND RECORDS, PARTICULARLY BY TRANSCRIPTION OF ORIGINAL SOURCES. TO COLLABORATE WITH SIMILAR ORGANISATIONS AND BODIES HAVING THE CUSTODY OF RECORDS. TO OPERATE ITS OWN INFORMATION SERVICE AND BUILD UP A LIBRARY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.