ymddiriedolwyr THE LANCASHIRE FAMILY HISTORY AND HERALDRY SOCIETY
Rhif yr elusen: 513437
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheila Jeanette Court | Cadeirydd | 08 October 2018 |
|
|
||||
W Jayne Dixon MBA MCMI | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
OLIVE THEXTON | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||
SUSAN ELIZABETH FOSTER | Ymddiriedolwr | 17 May 2014 |
|
|
||||
JOHN MARTIN HOLTBY | Ymddiriedolwr | 10 February 2014 |
|
|
||||
MARIAN CROSSLEY | Ymddiriedolwr | 21 June 2012 |
|
|
||||
MICHAEL PATRICK COYLE | Ymddiriedolwr | 22 October 2011 |
|
|
||||
MISS PAULA MATTHEWS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
G ANTHONY FOSTER BA MA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN DALTON BSC LRIC | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STEPHEN THOMAS BENSON MBA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EILEEN JOYCE BULLOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HAZEL JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.