ymddiriedolwyr W WING YIP AND BROTHERS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1187265
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sujinda Munputkul | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||||
David Simon Szeshing Wing Yip | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||||
Joseph Richard Bates FCA, DChA | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|||||||
Ennevor Yap | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||||
Jenny Loynton | Ymddiriedolwr | 15 February 2012 |
|
|||||||
Albert Sze Yuen Wing Yip | Ymddiriedolwr | 01 May 2009 |
|
|
||||||
Brian John Sze Hain Wing Yip | Ymddiriedolwr | 13 June 2003 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.