ymddiriedolwyr NOMAN'S HEATH VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 513455
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNE Campbell | Cadeirydd | 19 March 2012 |
|
|||||
CHERYL LYNNE DASH | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|||||
Peter Snelson Treasurer | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||
Mike Ruston | Ymddiriedolwr | 08 February 2020 |
|
|
||||
Charlotte Mather | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Sandra Pitch | Ymddiriedolwr | 11 January 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.