ymddiriedolwyr NEW MEANING FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1184616
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN CHRISTOPHER EVANS BSC | Cadeirydd | 27 June 2012 |
|
|
||||
Tracy Dawson | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Rebecca Isobel Powlett Orde | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Peter Zipp | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|
||||
Alexander George Ward Beckett | Ymddiriedolwr | 15 August 2016 |
|
|
||||
CLAIRE GERALDINE EVANS | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.