ymddiriedolwyr FRIENDS OF THE ULLSWATER WAY
Rhif yr elusen: 1185056
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gordon Thomas Lightburn | Cadeirydd | 05 December 2019 |
|
|
||||
Joseph Ball | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Patricia Mary Rose Palmer | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Miles MacInnes | Ymddiriedolwr | 19 May 2020 |
|
|||||
TIM CLARKE | Ymddiriedolwr | 05 September 2019 |
|
|
||||
ANNE CLARKE | Ymddiriedolwr | 05 September 2019 |
|
|
||||
JANE FIRTH | Ymddiriedolwr | 05 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.