ymddiriedolwyr CLIFFE RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 513539
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ross Marshall | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Andrew mark Firth | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Julie fiona Firth | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
CHRISTOPHER TOPPING | Ymddiriedolwr | 09 January 2018 |
|
|
||||
Ian Leach | Ymddiriedolwr | 28 March 2014 |
|
|
||||
David Alan Herring | Ymddiriedolwr | 18 March 2014 |
|
|
||||
Brian whittaker | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.