ymddiriedolwyr 93RD NEWCASTLE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 513567
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan George | Ymddiriedolwr | 31 July 2022 |
|
|
||||
Owen Apedaile | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Anthony Ions | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Debra Coulson | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
Paul Coulson | Ymddiriedolwr | 20 September 2016 |
|
|||||
Jacqueline Hogg | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.