ymddiriedolwyr BOOKS BEYOND WORDS
Rhif yr elusen: 1183942
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor SHEILA CLARE HOLLINS FRCPSYCH | Cadeirydd | 18 June 2019 |
|
|
||||
Mark Malcomson | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|||||
Katherine Seligman | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Professor Katherine Anne Runswick-Cole | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Khurrum Beg | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|
||||
Nataliya Tetruyeva | Ymddiriedolwr | 27 April 2020 |
|
|
||||
Tobias Steed | Ymddiriedolwr | 27 April 2020 |
|
|
||||
JOSEPHINE SARA LEPPARD | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
John Kelly MA, LLB | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.