ymddiriedolwyr ST GREGORIOS INDIAN ORTHODOX CHURCH PETERBOROUGH
Rhif yr elusen: 1182376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Mathews Kuriakose | Cadeirydd | 01 July 2020 |
|
|||||
SINU KATTOOR GEORGE | Ymddiriedolwr | 12 March 2022 |
|
|
||||
JEBBY VARGHESE | Ymddiriedolwr | 12 March 2022 |
|
|
||||
BETTY KIZHAKKEPARAMBIL JOHN | Ymddiriedolwr | 12 March 2022 |
|
|
||||
THOMAS VARGHESE PUTHENPURAYL | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Paulson VARUGHESE | Ymddiriedolwr | 20 March 2020 |
|
|
||||
Eldo KURIAN | Ymddiriedolwr | 21 October 2018 |
|
|
||||
Akhilesh MATHEW | Ymddiriedolwr | 21 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.