Hanes ariannol THE MOUNT SCHOOL (YORK)
Rhif yr elusen: 513646
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/08/2019 | 29/08/2020 | 29/08/2021 | 29/08/2022 | 29/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.71m | £5.45m | £4.06m | £3.89m | £3.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.83m | £3.76m | £3.75m | £4.06m | £4.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £51.83k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £61.98k | £100.49k | £152.35k | £110.90k | £116.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £135.15k | £79.36k | £73.10k | £182.58k | £121.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.70m | £2.43m | £2.50m | £2.79m | £3.00m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3 | £3.62k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £817.45k | £2.84m | £1.33m | £803.05k | £116.56k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.74m | £3.69m | £3.66m | £3.95m | £4.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £60.17k | £68.77k | £74.78k | £113.93k | £108.28k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £22.92k | £0 | £29.23k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £25.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £29.01k | £4.78k | £11.14k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.