ymddiriedolwyr BOURNE NATIONAL SCHOOL TRUST FUND
Rhif yr elusen: 513662
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Peasley | Cadeirydd | 06 November 2023 |
|
|
||||
Susan Macey | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Rev Peter Lister Father | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Julie Lydon | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
Alison Johns | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
SUE CASEY | Ymddiriedolwr | 24 October 2016 |
|
|
||||
MARK RAVEN | Ymddiriedolwr | 28 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.