ymddiriedolwyr FRIENDS OF LUDGERSHALL
Rhif yr elusen: 1184566
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debbie Millis | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Carole Smith | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Kevin Bowden | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Barry Jones Mr | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Lesley Evans | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Pauline Deirdre Lillywhite | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|||||
Petronell Keeler | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
Dawn Pilson | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||
Stephen Gunn | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||
Linda Poultney | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|||||
Robert John Dance | Ymddiriedolwr | 22 August 2019 |
|
|
||||
JOHN CECIL GEORGE PENNY | Ymddiriedolwr | 19 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.