Hanes ariannol PRIMFAD (PROVISION OF IMPROVED FACILITIES FOR THE DISABLED)
Rhif yr elusen: 513740
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2012 | 31/05/2013 | 31/05/2014 | 31/05/2015 | 31/05/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £111 | £213 | £203 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £559 | £430 | £6.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.