ymddiriedolwyr BIRMINGHAM ASSOCIATION OF SCHOOL BUSINESS MANAGEMENT
Rhif yr elusen: 1185019
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Kaye | Cadeirydd | 24 July 2019 |
|
|
||||
Wendy Mercer | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||
Lynne Reeves | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Emma Banks | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Vicki Broad | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Ruth Barrett | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|||||
Susan Longhorne | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Chris Christoforou | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Scott Brierley | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Tara Hanif | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Brian Baughan | Ymddiriedolwr | 21 July 2020 |
|
|
||||
Stuart Jones | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.