Hanes ariannol THE CHILDREN'S CANCER AND LEUKAEMIA GROUP
Rhif yr elusen: 1182637
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.27m | £3.89m | £5.67m | £8.31m | £8.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.33m | £4.05m | £5.40m | £7.77m | £7.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £71.76k | £36.90k | £241.32k | £265.27k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.13m | £1.23m | £1.45m | £1.90m | £2.80m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.13m | £2.59m | £4.21m | £6.41m | £6.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.84k | £2.02k | £1.86k | £5.94k | £56.18k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £71.76k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £117.45k | £425.00k | £253.19k | £255.79k | £130.98k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.08m | £3.77m | £5.04m | £7.40m | £7.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £253.01k | £207.51k | £327.06k | £377.05k | £348.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.35k | £29.12k | £35.45k | £24.39k | £35.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.21m | £3.03m | £4.27m | £6.34m | £5.96m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £71.76k | £36.90k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.