ymddiriedolwyr WE MIND & KELLY MATTERS
Rhif yr elusen: 1182625
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachael Hewitt | Cadeirydd | 27 February 2019 |
|
|
||||
Michelle Wright | Ymddiriedolwr | 15 August 2023 |
|
|
||||
Lee Paul Foster | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Matthew Thomas | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Keith Hanger | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Ben Merville Thomas | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Kerry York | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
John Hewitt | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.