Dogfen lywodraethu COPING WITH CANCER - NORTH EAST
Rhif yr elusen: 513820
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION 17 MARCH 1983 AS AMENDED 19 MAY 1987 AND 5 JUNE 1995. FURTHER AMENDED 11 MAY 1998 AND 7TH FEBRUARY 2000. FURTHER AMENDED 23 MAY 2002
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE DISTRESS AND SUFFERING AMONGST CANCER PATIENTS, THEIR FAMILIES AND FRIENDS THROUGHOUT N E ENGLAND BY PROVIDING INFORMATION, EMOTIONAL SUPPORT AND PRACTICAL HELP. BY OFFERING THIS FREE CONFIDENTIAL SERVICE WE WILL COMPLEMENT THE ROLES OF MEDICAL STAFF AND PROVIDE A BETTER ENVIRONMENT IN WHICH THEY CAN PRACTISE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
N E ENGLAND
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.