ymddiriedolwyr ROYAL AIR FORCE SPORT AIRCRAFT
Rhif yr elusen: 1184646
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (47 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gp Capt Stephen Wetton LL.B FRAeS | Cadeirydd | 01 November 2020 |
|
|
||||
Kevin Brian Fyfield BSc | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Christopher Lloyd Edmondson | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Charlotte Williams | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||
Glen Holden | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Carl Jenkins MEng | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Wing Commander GARY PAUL COLEMAN | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
Squadron Leader CHRISTOPHER MARTIN HIVES | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
Alistair James Seymour MA BSc | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Air Marshal Sir Christopher Harper KBE FRAeS | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.