ymddiriedolwyr THE RED HEN PROJECT
Rhif yr elusen: 1183845
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesley Ford | Cadeirydd | 11 June 2019 |
|
|
||||
Christopher Parsons | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Liezel Hanley | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Sara Garnham | Ymddiriedolwr | 11 February 2022 |
|
|
||||
Helen Skaer | Ymddiriedolwr | 11 February 2022 |
|
|
||||
Robert Ford | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
Miranda Gomperts | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|||||
Sophie Evans | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.