ymddiriedolwyr UNIVERSITY OF CHICHESTER STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1183000
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabelle Page | Cadeirydd | 01 July 2023 |
|
|
||||
Hermione Jane Boyes | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Duncan Hales | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Isabelle Ball | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
Neil Batley | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
Daniel Hill-Roger | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.