ymddiriedolwyr 1ST DOWNTON SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1183184
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Cornell | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|
||||
Ian Porter | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|
||||
Sarah Hurst | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Jonathan Edwards | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|
||||
Lisa Kynaston | Ymddiriedolwr | 09 February 2017 |
|
|
||||
Kevin Hill | Ymddiriedolwr | 05 May 2015 |
|
|
||||
Peter Ullyatt | Ymddiriedolwr | 12 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.